中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局二級巡視員李兵接受紀律審查和監察調查
中(zhong)證網訊(記者 歐陽劍環(huan))銀保監(jian)(jian)會網站3月24日消息,據中(zhong)央紀委(wei)(wei)國家監(jian)(jian)委(wei)(wei)駐(zhu)中(zhong)國銀保監(jian)(jian)會紀檢監(jian)(jian)察組、廣東省紀委(wei)(wei)監(jian)(jian)委(wei)(wei)消息:中(zhong)國銀行(xing)保險(xian)監(jian)(jian)督管(guan)理(li)委(wei)(wei)員會廣東監(jian)(jian)管(guan)局二級巡視員李兵涉(she)嫌(xian)嚴重違紀違法(fa),目前正(zheng)接(jie)受(shou)紀律(lv)審查和監(jian)(jian)察調(diao)查。
李兵簡歷
李兵,男(nan),漢族(zu),1970年8月(yue)生(sheng),廣東電白人。1991年1月(yue)加入中國共產黨,1992年7月(yue)參加工(gong)作。
1992年(nian)7月至1997年(nian)7月,在(zai)珠(zhu)海市人民政府工作(zuo);
1997年(nian)(nian)7月至(zhi)2003年(nian)(nian)12月,先后在中國人民銀行(xing)珠海分行(xing)、珠海市中心(xin)支行(xing)工作(zuo);
2003年12月至2007年4月,先后任(ren)珠海(hai)(hai)銀監(jian)分(fen)局(ju)籌備辦主任(ren),珠海(hai)(hai)銀監(jian)分(fen)局(ju)黨委(wei)委(wei)員、副(fu)局(ju)長(chang),廣(guang)東(dong)銀監(jian)局(ju)黨委(wei)組織部(bu)副(fu)部(bu)長(chang)、人事處副(fu)處長(chang);
2007年4月(yue)至2015年6月(yue),先后任廣(guang)東(dong)銀監局(ju)外資銀行監管(guan)處處長(chang)兼(jian)團(tuan)委書(shu)記(ji),珠(zhu)海銀監分局(ju)黨委書(shu)記(ji)、局(ju)長(chang),廣(guang)東(dong)銀監局(ju)國有(you)銀行監管(guan)二處處長(chang);
2015年6月至2018年10月,先后任廣東(dong)銀監局副巡視員(yuan)、國有銀行(xing)監管二處(chu)處(chu)長,廣東(dong)銀監局副巡視員(yuan);
2018年10月至2018年11月,任(ren)廣東銀(yin)保監局籌備(bei)組成員(yuan);
2018年11月至2019年6月,任廣東(dong)銀保監局副巡(xun)視員;
2019年(nian)6月至今(jin),任廣東銀保監局(ju)二(er)級巡視員。