中國人民銀行昆明中心支行原黨委書記、行長楊小平接受審查調查
中(zhong)(zhong)證網訊(記者 彭(peng)揚(yang))中(zhong)(zhong)央紀(ji)委(wei)國(guo)(guo)(guo)家監(jian)委(wei)網站2月(yue)7日(ri)消息,據(ju)中(zhong)(zhong)央紀(ji)委(wei)國(guo)(guo)(guo)家監(jian)委(wei)駐中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)人民銀行(xing)(xing)(xing)(xing)紀(ji)檢監(jian)察(cha)組、云南省(sheng)監(jian)察(cha)委(wei)員(yuan)會消息:中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)人民銀行(xing)(xing)(xing)(xing)昆明中(zhong)(zhong)心支行(xing)(xing)(xing)(xing)原(yuan)黨委(wei)書記、行(xing)(xing)(xing)(xing)長楊小(xiao)平涉嫌嚴(yan)重違紀(ji)違法(fa),目(mu)前(qian)正接受(shou)紀(ji)律審(shen)查和(he)監(jian)察(cha)調查。
楊小平簡歷
楊(yang)小平,男(nan),漢族(zu),1959年4月(yue)出生(sheng),安徽合肥人,在職碩(shuo)士研究生(sheng),1983年9月(yue)參(can)加工作,1994年11月(yue)加入中國共產黨。
1983年9月至2004年10月,先后(hou)在中(zhong)國人民銀行(xing)(xing)紅河州(zhou)分(fen)行(xing)(xing)、云南省分(fen)行(xing)(xing)、玉溪地區分(fen)行(xing)(xing)、昆明中(zhong)心支行(xing)(xing)任(ren)職;
2004年10月(yue)至2010年6月(yue),任中國人民銀行昆明中心支(zhi)行黨委書記(ji)、行長兼國家外匯管理(li)局(ju)(ju)(ju)云(yun)南省分局(ju)(ju)(ju)局(ju)(ju)(ju)長(2009年2月(yue)起(qi)為正(zheng)廳局(ju)(ju)(ju)級);
2010年6月(yue)至2013年12月(yue),任中國人民銀行(xing)南寧中心支(zhi)行(xing)黨委(wei)書記、行(xing)長(chang)兼國家外(wai)匯管理局(ju)(ju)廣西自治(zhi)區(qu)分局(ju)(ju)局(ju)(ju)長(chang);
2013年12月至2018年6月,任中(zhong)國(guo)(guo)人民銀(yin)行(xing)昆明中(zhong)心支行(xing)黨委書記(ji)、行(xing)長兼國(guo)(guo)家外(wai)匯管理(li)局云南省分(fen)局局長;
2018年6月(yue)至(zhi)2019年5月(yue),任(ren)中(zhong)國人(ren)民(min)銀行(xing)昆明中(zhong)心(xin)支行(xing)黨委書記;
2019年5月至今,任中(zhong)國(guo)人(ren)民銀行昆明中(zhong)心(xin)支行正廳(ting)局級干部。