天津銀行董事會決議委任吳洪濤為行長
中證網訊(記者 歐陽劍環)天津銀行10月12日晚間發布公告稱,該行董事會決議委任吳洪濤為本行第六屆董事會執行董事,根據公司章程,建議委任吳洪濤為執行董事須經股東于股東大會上批準,并須中國銀保監會天津監管局正式批準其資格。同時,該行董事會決議委任吳洪濤為行長,將于中國銀保監會天津監管局正式核準其資格后生效。
此外,天津銀行董事會決議委任蔣華和劉剛領為副行長,將于中國銀保監會天津監管局正式核準其資格后生效。
附簡歷:
吳洪濤,48歲,自2020年9月至今擔任天津銀行黨委副書記;自2020年1月至2020年9月擔任新希望集團華南區總裁及合伙人;2018年11月至2019年10月,任廣東華興銀行行長、執行董事;2018年2月至2018年11月,任廣東華興銀行行長;2016年5月至2018年1月任江西銀行黨委副書記、副董事長及行長;2015年12月至2016年5月任江西銀行副董事長及行長;2013年3月至2015年12月擔任南昌銀行黨委副書記、副董事長及行長;2011年4月至2013年3月任廣發銀行廣州分行黨委委員及副行長;2001年1月至2011年4月相繼擔任廣發銀行研究發展部主管、辦公室副總經理、銀行卡部副總經理、金融同業部副總經理、金融同業與整合部總經理及金融機構部總經理;1997年5月至2001年1月,相繼擔任廣發銀行南京分行辦公室職員及副主任;1995年8月至1997年5月任廣發銀行廣發證券公司職員。
蔣華,47歲,于2017年7月至2020年9月任萊商銀行首席營銷官、徐州分行行長;2014年7月至2017年7月相繼擔任寧波銀行南京分行人力資源管理部總經理及公司業務一部總經理;2008年6月至2014年7月,相繼擔任恒豐銀行南京分行辦公室主任助理、副主任、主任、合規管理部總經理、工會副主席及市場拓展五部總經理;2003年11月至2008年6月相繼擔任中國銀監會徐州監管分局合作金融監管科科員、辦公室科員及監管科副科長;1996年7月至2003年11月任中國人民銀行徐州市中心支行營業部貨幣信貸與統計科辦事員。
劉剛領,44歲,自2017年3月起擔任天津銀行資產管理部總經理,2015年8月至2017年3月相繼擔任天津銀行同業市場部副總經理及資產管理部副總經理。于2014年6月至2015年8月任德意志銀行(中國)金融市場部總監;2006年6月至2014年6月任渣打銀行(中國)華北區、華南區金融市場部總監;2005年4月至2006年6月,任匯豐銀行深圳分行財資部經理;2001年8月至2005年4月相繼于深圳發展銀行杭州分行計劃資金部、資金交易中心資產管理室工作,并于2004年6月至2005年4月任深圳發展銀行資金交易中心資產管理室副經理;1998年7月至1999年9月任鄭州中原安裝公司財務部會計。